ITOMAR INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social ITOMAR INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ITOMAR INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITOMAR INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 12/03/2021 | 20/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/07/2009 | 20/02/2023 |
Fernandez-mirada Vidal Alfonso | Apoderado | 01/06/2022 | 20/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 15/02/2021 | 20/02/2023 |
Leal Palazon Jesus | Apoderado | 20/02/2023 | |
Roca De Togores Perez De Guzman Felipe | Consejero | 12/07/2013 | 20/02/2023 |
Roca De Togores Perez De Guzman Luis Maria | Consejero | 04/01/2022 | 20/02/2023 |
Roca De Togores Perez De Guzman Pedro | Apoderado | 20/02/2023 | |
Roca De Togores Perez De Guzman Pedro | Consejero | 03/07/2009 | 20/02/2023 |
Roca De Togores Perez De Guzman Pedro | Liquidador | 20/02/2023 | 20/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ITOMAR INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 114, S 8, H M 352842, I/A 30 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 114, S 8, H M 352842, I/A 30 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 114, S 8, H M 352842, I/A 30 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 114, S 8, H M 352842, I/A 30 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 114, S 8, H M 352842, I/A 30 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 114, S 8, H M 352842, I/A 29 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 114, S 8, H M 352842, I/A 28 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 114, S 8, H M 352842, I/A 28 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Auditor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 113, S 8, H M 352842, I/A 27 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 113, S 8, H M 352842, I/A 26 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28