ITIRAKE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mar Egea, 2
Código Postal 08918
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ITIRAKE SL
CIF B62670450
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ITIRAKE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITIRAKE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Guirao Anna | Apoderado Solidario | 11/07/2018 | 05/02/2020 |
Fernandez Guirao Pau | REPR.143 RRM | 04/02/2019 | 05/02/2020 |
Fernandez Guirao Pau | Apoderado | 15/03/2013 | 05/02/2020 |
Fernandez Guirao Pau | Apoderado Solidario | 11/07/2018 | 05/02/2020 |
Fernandez Ontiveros Francisco De Paula | Apoderado Solidario | 18/12/2019 | 05/02/2020 |
Fernandez Ontiveros Francisco De Paula | Liquidador | 05/02/2020 | 05/02/2020 |
SERPROVAR SL | Administrador Unico | 04/02/2019 | 05/02/2020 |
Fernandez Ontiveros Francisco De Paula | Administrador Unico | 04/02/2019 | |
Feliu De La Peña Calvo David | Apoderado | 15/03/2013 |
ACTOS BORME DE ITIRAKE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 35, S 8, H B 237235, I/A 14 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 35, S 8, H B 237235, I/A 14 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 35, S 8, H B 237235, I/A 14 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 34, S 8, H B 237235, I/A 13 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 34, S 8, H B 237235, I/A 12 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 34, S 8, H B 237235, I/A 12 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 33, S 8, H B 237235, I/A 11 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
- CL MAR EGEA Num.2 P.6 PTA.4 (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 33, S 8, H B 237235, I/A 10 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 32, S 8, H B 237235, I/A 9 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 32, S 8, H B 237235, I/A 8 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08