ITINERISER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Garbi, 88
Código Postal 08397
Municipio Pineda de Mar
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ITINERISER SL
CIF B65429441
Capital Social 30000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/10/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Espot Vives Miquel
VINCULACIONES DE ITINERISER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITINERISER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bago Mons Jordi Rafael | Apoderado | 23/11/2010 | 17/03/2016 |
Baguda I Sereno Josep Maria | Apoderado Solidario | 26/02/2015 | 17/03/2016 |
Borras Dalmau Antoni | Apoderado | 23/11/2010 | 17/03/2016 |
Espot Vives Miquel | Presidente | 26/02/2015 | 17/03/2016 |
Espot Vives Miquel | Consejero | 26/02/2015 | 17/03/2016 |
Espot Vives Miquel | Apoderado Solidario | 26/02/2015 | 17/03/2016 |
Puig Lopez Josep | Apoderado | 23/11/2010 | 17/03/2016 |
Vazquez Camps Marta | Consejero | 26/02/2015 | 17/03/2016 |
Villegas Janer Maria Teresa | Secretario | 26/02/2015 | 17/03/2016 |
Villegas Janer Maria Teresa | Consejero | 26/02/2015 | 17/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ITINERISER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42201 , F 62, S 8, H B 403844, I/A 6 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42201 , F 62, S 8, H B 403844, I/A 5 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42201 , F 61, S 8, H B 403844, I/A 4 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42201 , F 61, S 8, H B 403844, I/A 4 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.5 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 31 DE AGOSTO DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42201 , F 61, S 8, H B 403844, I/A 3 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42201 , F 60, S 8, H B 403844, I/A 2 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42201 , F 59, S 8, H B 403844, I/A 1 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-08
Dirección:CL GARBI 88- 90 (PINEDA DE MAR)
Comienzo de operaciones:01/10/10
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION Y VENTA EN COMISION O EN NOMBRE PROPIO,DE TODA CLASE DE BEBIDAS CARBONICAS Y REFRESCANTES,CERVEZAS,VINOS,AGUAS MINERALES,LECHE EMBOTELLADA Y ENVASADA,EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE LIQUIDOS EMBOTELLADOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42201 , F 59, S 8, H B 403844, I/A 1 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-08