ITINERARIOS FORMATIVOS Y EMPLEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 85
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ITINERARIOS FORMATIVOS Y EMPLEO SL
CIF B84941319
Actividad Educación secundaria técnica y profesional
Fecha de Constitución 04/01/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ITINERARIOS FORMATIVOS Y EMPLEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITINERARIOS FORMATIVOS Y EMPLEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcover Dueñas Maria Concepcion | Liquidador | 17/02/2016 | 17/02/2016 |
Blanco Diaz Alberto | Representante | 27/07/2010 | 17/02/2016 |
Fundacion Jardines De España | Administrador Unico | 27/07/2010 | 17/02/2016 |
Martin Villa Ana Maria Benjamina Angela | Apoderado | 29/07/2010 | 17/02/2016 |
Alcover Dueñas Maria Concepcion | Administrador Unico | 27/07/2010 |
ACTOS BORME DE ITINERARIOS FORMATIVOS Y EMPLEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23661 , F 43, S 8, H M 424576, I/A 5 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23661 , F 43, S 8, H M 424576, I/A 5 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23661 , F 43, S 8, H M 424576, I/A 5 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23661 , F 43, S 8, H M 424576, I/A 5 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-133-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23661 , F 42, S 8, H M 424576, I/A 4 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23661 , F 42, S 8, H M 424576, I/A 3 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23661 , F 42, S 8, H M 424576, I/A 3 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-162-28