ITARUS INTERNATIONAL TRADING SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Avda La Envia, 39
Código Postal 04727
Municipio Vícar
Provincia Almería
Razón Social ITARUS INTERNATIONAL TRADING SL
CIF B04784211
Capital Social 3800.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 24/01/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ITARUS INTERNATIONAL TRADING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITARUS INTERNATIONAL TRADING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Piras Nicola | Administrador Solidario | 27/03/2014 | 24/04/2017 |
Tarabrina Sofia | Administrador Solidario | 27/03/2014 | 24/04/2017 |
ACTOS BORME DE ITARUS INTERNATIONAL TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 42, S 8, H AL 42595, I/A 2 n (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 42, S 8, H AL 42595, I/A 2 m (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 42, S 8, H AL 42595, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 41, S 8, H AL 42595, I/A 1 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-04
Dirección:AVDA LA ENVIA 39 Ptl.2 4 12 - RESIDENCIAL VALLE D (VICAR)
Comienzo de operaciones:24/01/14
Capital:3.800,00 Euros
Objeto social:CNAE: 4617, 4619 y 6810. La intermediación en el comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. La intermediación en el comercio de productos diversos. La compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 41, S 8, H AL 42595, I/A 1 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-04