ITALIAN SEVILLA ARMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda La Palmera, 27
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ITALIAN SEVILLA ARMAS SL
CIF B85458958
Capital Social 250000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 05/06/2008
Propietario SENEREST GROUP SL
VINCULACIONES DE ITALIAN SEVILLA ARMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITALIAN SEVILLA ARMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aleñar Pujadas Martin | Apoderado | 18/11/2011 | 12/01/2015 |
Hernandez Rodriguez Soledad | Apoderado | 18/11/2011 | 12/01/2015 |
Perez Lopez Pedro Jose | Liquidador Unico | 12/01/2015 | 12/01/2015 |
Perez Lopez Pedro Jose | Administrador Unico | 12/01/2015 | |
Perez Lopez Pedro Jose | Apoderado | 18/11/2011 | 12/01/2015 |
Pou Romay Martin Ramon Ignacio | Apoderado | 18/11/2011 | 12/01/2015 |
San Pablo Vallana Maria Jesus | Apoderado | 18/11/2011 | 12/01/2015 |
Sanz Rubio Andres | Apoderado | 17/12/2012 | 12/01/2015 |
SENEREST GROUP SL | Socio Unico | 06/10/2011 | 12/01/2015 |
Torres Valencia Manuel | Apoderado | 18/11/2011 | 12/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ITALIAN SEVILLA ARMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 96, S 8, H SE 92565, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 96, S 8, H SE 92565, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 96, S 8, H SE 92565, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 96, S 8, H SE 92565, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 96, S 8, H SE 92565, I/A 4 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 95, S 8, H SE 92565, I/A 3 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-41
- AVDA DE LA PALMERA 27B 2º (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 95, S 8, H SE 92565, I/A 2 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 95, S 8, H SE 92565, I/A 2 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 33, S 8, H M 463953, I/A 6 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 33, S 8, H M 463953, I/A 6 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28