ITALIAN MADRID CALERUEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DEL CLUB DEPORTIVO 1, EDIFICIO 11, 1& PLANT
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ITALIAN MADRID CALERUEGA SL
CIF B85458941
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 05/06/2008
Propietario SENEREST GROUP SL
VINCULACIONES DE ITALIAN MADRID CALERUEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITALIAN MADRID CALERUEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aleñar Pujadas Martin | Apoderado | 18/11/2011 | 19/07/2016 |
Hernandez Rodriguez Soledad | Apoderado | 18/11/2011 | 19/07/2016 |
Perez Lopez Pedro Jose | Administrador Unico | 19/07/2016 | |
Perez Lopez Pedro Jose | Liquidador | 19/07/2016 | 19/07/2016 |
Perez Lopez Pedro Jose | Apoderado | 18/11/2011 | 19/07/2016 |
Pou Romay Martin Ramon Ignacio | Apoderado | 18/11/2011 | 19/07/2016 |
San Pablo Vallana Maria Jesus | Apoderado | 18/11/2011 | 19/07/2016 |
Sanz Rubio Andres | Apoderado | 28/12/2012 | 19/07/2016 |
SENEREST GROUP SL | Socio Unico | 06/10/2011 | 19/07/2016 |
Torres Valencia Manuel | Apoderado | 18/11/2011 | 19/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ITALIAN MADRID CALERUEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 29, S 8, H M 463952, I/A 9 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 29, S 8, H M 463952, I/A 9 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 29, S 8, H M 463952, I/A 9 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 29, S 8, H M 463952, I/A 9 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 29, S 8, H M 463952, I/A 8 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 27, S 8, H M 463952, I/A 7 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 27, S 8, H M 463952, I/A 7 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Capital Anterior: | 320.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 80.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 27, S 8, H M 463952, I/A 6 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 26, S 8, H M 463952, I/A 5 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
- PASEO DEL CLUB DEPORTIVO 1, EDIFICIO 11, 1& PLANT (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25738 , F 25, S 8, H M 463952, I/A 4 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28