ISUR CEMEDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Transversal, 224
Código Postal 08225
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ISUR CEMEDES SL
CIF B65151516
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 24/07/2009
Nombres Anteriores
- AREA DE SALUD EGARA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ISUR CEMEDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISUR CEMEDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barba Marguenda Ismael | Apoderado | 22/03/2012 | 04/06/2018 |
Martinez Ferre Ursula | Administrador Unico | 22/03/2012 | 04/06/2018 |
Martinez Ferre Ursula | Liquidador | 04/06/2018 | 04/06/2018 |
Barba Marguenda Ismael | Administrador Unico | 08/02/2010 | 22/03/2012 |
Caballero Bravo Emiliano | Apoderado | 16/11/2009 | 07/05/2010 |
Martos Martinez Francisco | Apoderado | 16/11/2009 | 07/05/2010 |
Martinez Ferre Ursula | Administrador Unico | 16/01/2010 | 08/02/2010 |
Barba Marguenda David | Administrador Unico | 30/10/2009 | 16/01/2010 |
ACTOS BORME DE ISUR CEMEDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41501 , F 172, S 8, H B 387164, I/A 9 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41501 , F 172, S 8, H B 387164, I/A 9 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41501 , F 172, S 8, H B 387164, I/A 9 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41501 , F 171, S 8, H B 387164, I/A 8 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41501 , F 171, S 8, H B 387164, I/A 7 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41501 , F 171, S 8, H B 387164, I/A 7 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
Empresa: AREA DE SALUD EGARA SL
- ISUR CEMEDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41501 , F 171, S 8, H B 387164, I/A 6 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-08
Empresa: AREA DE SALUD EGARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41501 , F 170, S 8, H B 387164, I/A 5 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-08
Empresa: AREA DE SALUD EGARA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41501 , F 170, S 8, H B 387164, I/A 4 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-08