ISTARKA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Moncada
Provincia Valencia
Razón Social ISTARKA SL
CIF B46464517
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
VINCULACIONES DE ISTARKA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISTARKA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Granell Albert Juan Jose | Apoderado | 05/03/2010 | 12/06/2018 |
Garcia Martinez Ricardo Luis | Apoderado | 05/03/2010 | 10/01/2018 |
ACTOS BORME DE ISTARKA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 1773, F 112, S 8, H V 25108, I/A 10 H (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 1773, F 112, S 8, H V 25108, I/A 10 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-46
- Ejecución Laboral 0176/18 AN Juzgado de lo Social nº 3 de Valencia: Declaración de insolvencia provisional de la sociedad por cuantía de 152170,11 euros de principal y 23335 euros para intereses y costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 1773, F 112, S 8, H V 25108, I/A 9 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 1773, F 111, S 8, H V 25108, I/A 8 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 1773, F 111, S 8, H V 25108, I/A 7 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 1773, F 109, S 8, H V 25108, I/A 6 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-46