ISPLA TECNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Canaleta, 9
Código Postal 17820
Municipio Banyoles
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ISPLA TECNOLOGIES SL
CIF B55057228
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 26/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ISPLA TECNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISPLA TECNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rosa Isern Planas | Administrador Unico | 31/12/2012 | 21/01/2013 |
Rosa Isern Planas | Liquidador | 21/01/2013 | 21/01/2013 |
TRANSPORTS PORQUERES SA | Administrador Mancomunado | 16/12/2009 | 31/12/2012 |
UNISOFT EMPORDA SL | Administrador Mancomunado | 16/12/2009 | 31/12/2012 |
ACTOS BORME DE ISPLA TECNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-17
- La comercialización de software de comunicaciones, telefonía y GPRS en general, programas de gestión de transporte en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-17
- RONDA CANALETA 9-13 - POLIGONO INDUSTRIAL LA FARGA (BANYOLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-17
- Se modifican los Artículos 7º, 9º, 10º y 11º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 47, S 8, H GI 49432, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-17