ISOLUX EOLICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 70
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ISOLUX EOLICA SA
CIF A83629105
Capital Social 66110.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 11/04/2003
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Acacio Collado Vicente
Propietario ISOLUX INGENIERIA SA
VINCULACIONES DE ISOLUX EOLICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISOLUX EOLICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acacio Collado Vicente | Administrador Unico | 17/09/2018 | 02/03/2022 |
Benito Richard David | Apoderado Solidario | 25/04/2014 | 02/03/2022 |
Cruz Cruz Begoña | Apoderado Mancomunado | 22/03/2016 | 02/03/2022 |
Cruz Cruz Begoña | Apoderado Mancomunado | 02/03/2022 | |
Cruz Cruz Begoña | Apoderado Mancomunado | 04/01/2012 | 02/03/2022 |
DATA CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 28/12/2018 | 02/03/2022 |
De Egaña Huerta Alfonso Miguel | Apoderado | 02/03/2022 | |
De Egaña Huerta Alfonso Miguel | Apoderado | 13/08/2010 | 02/03/2022 |
De Egaña Huerta Alfonso Miguel | Apoderado | 27/10/2010 | 02/03/2022 |
De Egaña Huerta Alfonso Miguel | Apoderado Mancomunado | 04/01/2012 | 02/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ISOLUX EOLICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 207, S 8, H M 344354, I/A 33 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:12/09/2018
Número Procedimiento Concursal:925/2018
Datos Registrales:
Tomo:
37832
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-344354
Inscripción:
33
Fecha Inscripción02/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 207, S 8, H M 344354, I/A 33 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ISOLUX EOLICA SA
Nif:A83629105
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS
Fecha de Resolución:04/02/2022
Número Procedimiento Concursal:925/2018
Datos Registrales:
Tomo:
37832
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-344354
Inscripción:
33
Fecha Inscripción02/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 207, S 8, H M 344354, I/A 33 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ISOLUX EOLICA SA
Nif:A83629105
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS
Parte Dispositiva:
Se declara concluso el procedimiento concursal número 925/2018 referente a los siguientes deudores por insuficiencia de la masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa y se acuerda el archivo de las actuaciones
Fecha de Resolución:04/02/2022
Número Procedimiento Concursal:925/2018
Datos Registrales:
Tomo:
37832
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-344354
Inscripción:
33
Fecha Inscripción02/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 207, S 8, H M 344354, I/A 33 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cruz Cruz Begoña
- Cruz Cruz Begoña
- De Egaña Huerta Alfonso Miguel
- Garcia Mateos Manuel Jose
- Gomez Martinez Cristian
- Lorenzo Fernandez Rafael Carlos
- Martinez Borrallo Antonio
- Mendoza Buendia Carlos
- Perez Garcia Maria Sandra
- Pire Abarca Fernando Javier
- Ramirez Del Molino Alvaro Delso
- Sanchez Tello Antonio
- Serrano Sanchez Fernando
- Valenzuela Contreras Cosme
- Varela Ullastres Santiago
- Via Ozalla Oscar
- Villacañas Beades Ana
Apoderado Solidario
Apoderado
- De Egaña Huerta Alfonso Miguel
- De Egaña Huerta Alfonso Miguel
- Garcia Mateos Manuel
- Garcia Mateos Manuel Jose
- Garcia Mateos Manuel Jose
- Marsal Moyano Ricardo
- Martin Castello Felix
- Martin Castello Felix
- Martinez Borrallo Antonio
- Martinez Borrallo Antonio
- Martinez Borrallo Antonio
- Pire Abarca Fernando Javier
- Sar Gomez Eugenio Ramon
- Varela Ullastres Santiago
- Via Ozalla Oscar
- Villacañas Beades Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 207, S 8, H M 344354, I/A 33 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 207, S 8, H M 344354, I/A 33 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
- C/ ORENSE 70 11ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 207, S 8, H M 344354, I/A 32 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ISOLUX EOLICA SA
Nif:A83629105
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
HA ADQUIRIDO FIRMEZA EL AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO, CONVIRTIENDOSE EN INSCRIPCION LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA A
Fecha de Resolución:12/09/2018
Número Procedimiento Concursal:925/2018
Datos Registrales:
Tomo:
37832
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-344354
Inscripción:
31
Fecha Inscripción11/09/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 207, S 8, H M 344354, I/A 31 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 207, S 8, H M 344354, I/A 30 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ISOLUX EOLICA SA
Nif:A83629105
Resolución judicial de acumulación de concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:12/09/2018
Número Procedimiento Concursal:925/2018
Datos Registrales:
Tomo:
37832
Libro:
0
Folio:
205
Hoja:
8-344354
Inscripción:
A
Fecha Inscripción28/12/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37832 , F 205, S 8, H M 344354, I/A A (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28