ISLAS AIRWAYS SA - EN DISOLUCION
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ISLAS AIRWAYS SA
CIF A38648770
Capital Social 500000.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Auditor PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ISLAS AIRWAYS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISLAS AIRWAYS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DICTUM ESTUDIO JURIDICO Y ECONOMICO SLP | Liquidador Concursal | 29/03/2016 | |
DICTUM ESTUDIO JURIDICO Y ECONOMICO SLP | Administrador Concursal | 02/04/2013 | |
Martin Luis Pedro Ramon | Apoderado | 03/01/2013 | |
PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES SLP | Auditor | 07/03/2012 | |
PERAZA Y CIA AUDITORES SRC | Auditor | 16/12/2010 | |
PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES SLP | Auditor | 07/01/2010 | |
PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES SLP | Auditor | 08/01/2009 |
ACTOS BORME DE ISLAS AIRWAYS SA
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 220, S 8, H TF 26957, I/A 38 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ISLAS AIRWAYS SA
Nif:A38648770
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Parte Dispositiva:
Se acuerda la apertura de la fase liquidación y se deja sin efecto el auto de 29 de abril de 2015 respecto a ISLAS AIRWAYS SL. Se declara la disolución de la entidad deudora y el cese de los administradores, que serán sustituidos por los administradores concursales
Fecha de Resolución:25/01/2016
Número Procedimiento Concursal:88/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2971
Libro:
0
Folio:
220
Hoja:
8-26957
Inscripción:
38
Fecha Inscripción29/03/2016
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 220, S 8, H TF 26957, I/A 38 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-38
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 220, S 8, H TF 26957, I/A 38 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 220, S 8, H TF 26957, I/A 38 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ISLAS AIRWAYS SA
Nif:A38648770
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Fecha de Resolución:26/12/2012
Número Procedimiento Concursal:88/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2971
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-26957
Inscripción:
37
Fecha Inscripción02/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 219, S 8, H TF 26957, I/A 37 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ISLAS AIRWAYS SA
Nif:A38648770
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Fecha de Resolución:14/12/2012
Número Procedimiento Concursal:88/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2971
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-26957
Inscripción:
37
Fecha Inscripción02/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 219, S 8, H TF 26957, I/A 37 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ISLAS AIRWAYS SA
Nif:A38648770
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:RAQUEL ALEJANO GOMEZ
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario ordinario a ISLAS AIRWAYS SAU A38648770, y se declara abierta la fase común del concurso. Se nombra a la Entidad DICTUM ESTUDIO JURIDICO Y ECONOMICO S.L.P. miembro de la administración concursal
Fecha de Resolución:14/12/2012
Número Procedimiento Concursal:88/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2971
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-26957
Inscripción:
37
Fecha Inscripción02/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 219, S 8, H TF 26957, I/A 37 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 219, S 8, H TF 26957, I/A 36 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-38
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 17º. NOMBRAMIENTO. Para ser nombrado administrador no se requiere cualidad de socio,pudiendo serlo tanto las personas fisicas como juridicas, si bien en este último caso deberá determinarse la persona física que aquélla designe como representante suyo para el ejercicio del cargo. . ARTICULO 19.- Plazo. El Administrador ejercerá su cargo durante el plazo de cinco años. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebraciónde la Junta que deba resolver sobre la aplicación de ARTICULO 20.- Retribución. El cargo de administrador no esretribuido.. ARTICULO 18.- Prohibiciones. No podráser administrador la persona incapaz según Ley; tampoco lasdeclaradas incompatibles por la legislación sobre altos cargos y demás normativa específica, de carácter general o autonómica.. ARTICULO 21. Competencia.- Es competencia del Administrador Unico la gestión y representación de la sociedad enlos términos establecidos en la Ley.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 218, S 8, H TF 26957, I/A 35 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 218, S 8, H TF 26957, I/A 35 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-38