ISLACODE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ FOTOGRAFO JOSE NORBERTO RODRIGUEZ 2 - PISO 2 ,
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ISLACODE SL
CIF B76714989
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 09/09/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ISLACODE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISLACODE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreu Martinez Oscar | Administrador Solidario | 17/02/2017 | 26/07/2023 |
Andreu Martinez Oscar | Liquidador Solidario | 26/07/2023 | 26/07/2023 |
Hernandez Quesada Gustavo Adolfo | Administrador Solidario | 17/02/2017 | 26/07/2023 |
Hernandez Quesada Gustavo Adolfo | Apoderado | 25/10/2016 | 26/07/2023 |
Hernandez Quesada Gustavo Adolfo | Liquidador Solidario | 26/07/2023 | 26/07/2023 |
Montaruli Domenico | Socio Unico | 20/09/2016 | 17/02/2017 |
Montaruli Domenico | Administrador Unico | 20/09/2016 | 17/02/2017 |
ACTOS BORME DE ISLACODE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 163, S 8, H TF 57796, I/A 4 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 163, S 8, H TF 57796, I/A 4 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 163, S 8, H TF 57796, I/A 4 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 163, S 8, H TF 57796, I/A 4 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-38
- Según Oficio expedido el día 5 de octubre de 2018 por el Letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de lo social Nº6 de Santa Cruz de Tenerife, doña María Mercedes Guerrero Rodríguez nº de procedimiento 0000044/2018 y, según lo dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley la Jurisdicción Social, se declara la INSOLVENCIA Provisional de la sociedad de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 161, S 8, H TF 57796, I/AM/INS (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-38
- C/ FOTOGRAFO JOSE NORBERTO RODRIGUEZ 2 - PISO 2 , (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 163, S 8, H TF 57796, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 163, S 8, H TF 57796, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 12º.- MODOS DE ORGANIZARSE. DISPOSICIONES COMUNES. 1.- La administración de la Sociedad podrá confiarse a un órgano unipersonal ADMINISTRADOR UNICO- o a dos ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS o VARIOS ADMINISTRADORES que actuarán solidariamente. 2.- Corresponde la Junta General la facultad de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 163, S 8, H TF 57796, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 163, S 8, H TF 57796, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 163, S 8, H TF 57796, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38