ISLA SOLEADA DEL MEDITERRANEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Joan March, 9
Código Postal 07004
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social ISLA SOLEADA DEL MEDITERRANEO SL
CIF B16506180
Capital Social 250000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/01/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Juarez De Wanger Graciela Viviana
VINCULACIONES DE ISLA SOLEADA DEL MEDITERRANEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISLA SOLEADA DEL MEDITERRANEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juarez De Wanger Graciela Viviana | Socio Unico | 08/11/2018 | 30/01/2019 |
Juarez De Wanger Graciela Viviana | Socio único | 30/01/2019 | |
Sureda Prades Juana Maria | Administrador Unico | 27/02/2017 | 30/01/2019 |
Sureda Prades Juana Maria | Liquidador | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
Fundacion La Soleada | Socio Unico | 27/02/2017 | 08/11/2018 |
ACTOS BORME DE ISLA SOLEADA DEL MEDITERRANEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 210, S 8, H PM 80795, I/A 3 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 210, S 8, H PM 80795, I/A 3 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 210, S 8, H PM 80795, I/A 3 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 210, S 8, H PM 80795, I/A 3 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 210, S 8, H PM 80795, I/A 2 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 208, S 8, H PM 80795, I/A 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 208, S 8, H PM 80795, I/A 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-07
Dirección:AVDA JOAN MARCH 9 2 C (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:25/01/17
Capital:250.000,00 Euros
Objeto social:La promoción, construcción, compra-venta, permuta, arrendamiento, subarrendamiento, cesión, traspaso y realización de cualquier negocio jurídico relacionado con bienes inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 208, S 8, H PM 80795, I/A 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-07