ISLA DE JAVA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ISLA DE JAVA SL
CIF B82147380
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Sendagorta Aramburu Jesus
Propietario TANAUA SA
VINCULACIONES DE ISLA DE JAVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISLA DE JAVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Sendagorta Aramburu Jesus | Presidente | 03/05/2011 | 12/12/2014 |
De Sendagorta Aramburu Jesus | Consejero | 03/05/2011 | 12/12/2014 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Iñigo | Consejero | 03/05/2011 | 12/12/2014 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Iñigo | Apoderado | 03/05/2011 | 12/12/2014 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Javier | Consejero | 03/05/2011 | 12/12/2014 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Javier | Apoderado | 03/05/2011 | 12/12/2014 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Miguel | Consejero Delegado | 03/05/2011 | 12/12/2014 |
De Sendagorta Gomez Del Campillo Miguel | Consejero | 03/05/2011 | 12/12/2014 |
TANAUA SA | Socio Unico | 31/01/2014 | 12/12/2014 |
Zurdo Ruiz Ayucar Ignacio | Secretario No Consejero | 03/05/2011 | 12/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ISLA DE JAVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13533 , F 168, S 8, H M 219988, I/A 7 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13533 , F 168, S 8, H M 219988, I/A 7 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
- QUEDA ABSORBIDA LA SOCIEDAD "ISLA DE JAVA SL" POR LA SOCIEDAD "TANAUA SA,"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13533 , F 168, S 8, H M 219988, I/A 7 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13533 , F 168, S 8, H M 219988, I/A 6 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13533 , F 167, S 8, H M 219988, I/A 5 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 16º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13533 , F 166, S 8, H M 219988, I/A 4 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13533 , F 166, S 8, H M 219988, I/A 4 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13533 , F 166, S 8, H M 219988, I/A 4 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-28