ISLA BAMACCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Catalunya, 5
Código Postal 07011
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ISLA BAMACCO SL
CIF B57477705
Capital Social 582798.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/11/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ISLA BAMACCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISLA BAMACCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sievering Gabriele Maria | Administrador Solidario | 12/02/2014 | 20/02/2023 |
Sievering Gabriele Maria | Liquidador Solidario | 20/02/2023 | 20/02/2023 |
Sievering Heinrich | Administrador Solidario | 12/02/2014 | 20/02/2023 |
Sievering Heinrich | Liquidador Solidario | 20/02/2023 | 20/02/2023 |
Vazquez Saraza Carlos | Administrador Unico | 20/05/2011 | 12/02/2014 |
Hackenberg Wolfgang | Administrador Unico | 20/05/2011 | |
Stiff Manuel Andre Jurgen | Apoderado | 20/05/2011 |
ACTOS BORME DE ISLA BAMACCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 38, S 8, H PM 58050, I/A 8 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 38, S 8, H PM 58050, I/A 8 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 38, S 8, H PM 58050, I/A 8 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 38, S 8, H PM 58050, I/A 8 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 13. Sistemas alternativos de administración de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 38, S 8, H PM 58050, I/A 7 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 38, S 8, H PM 58050, I/A 7 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 38, S 8, H PM 58050, I/A 7 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 37, S 8, H PM 58050, I/A 6 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-102-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 37, S 8, H PM 58050, I/A 5 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-07