ISIDRO DE LA CAL MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ZEPPELIN 29-39 - POLIGONO INDUSTRIAL ESPIRITU S
Municipio Cambre
Provincia A Coruña
Razón Social ISIDRO DE LA CAL MADRID SL
CIF B78617743
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario COMERCIAL DE CULTIVOS PISCICOLAS DE GALICIA SL
Auditor TECNICOS AUDITORES CORUÑESES SL
VINCULACIONES DE ISIDRO DE LA CAL MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISIDRO DE LA CAL MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aran Echabe Javier | Consejero | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
Bugueiro De Miguel Ana Maria | Consejero Delegado Solidario | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
Bugueiro De Miguel Ana Maria | Consejero | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
Cabado Pou Miguel | Consejero | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
Carrasco Jimenez Diego | Secretario | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
Carrasco Jimenez Diego | Consejero | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
COMERCIAL DE CULTIVOS PISCICOLAS DE GALICIA SL | Socio Unico | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
Garcia-gasco Lopez Pablo Angel | Consejero Delegado Solidario | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
Garcia-gasco Lopez Pablo Angel | Presidente | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
Garcia-gasco Lopez Pablo Angel | Consejero | 08/05/2014 | 11/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ISIDRO DE LA CAL MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 33, S 8, H C 46268, I/A 8 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 33, S 8, H C 46268, I/A 8 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 33, S 8, H C 46268, I/A 8 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
- Declaración de la adquisición del carácter unipersonal, por parte de la Sociedad de esta hoja.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 33, S 8, H C 46268, I/A 7 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 33, S 8, H C 46268, I/A 7 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 32, S 8, H C 46268, I/A 6 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 32, S 8, H C 46268, I/A 6 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 32, S 8, H C 46268, I/A 6 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 32, S 8, H C 46268, I/A 5 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 32, S 8, H C 46268, I/A 4 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-15