ISEP CLINIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Berlin, 9
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ISEP CLINIC SL
CIF B65763369
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 19/03/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ISEP CLINIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ISEP CLINIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gaja Jaumeandreu Raimon | Liquidador | 13/07/2021 | 01/04/2022 |
Gaja Jaumeandreu Raimon | REPR.143 RRM | 03/05/2012 | 13/07/2021 |
INSTITUT SUPERIOR D'ESTUDIS PSICOLOGICOS SL | Administrador Unico | 03/05/2012 | 13/07/2021 |
ACTOS BORME DE ISEP CLINIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 92, S 8, H B 424600, I/A 6 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 92, S 8, H B 424600, I/A 6 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 91, S 8, H B 424600, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 91, S 8, H B 424600, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 91, S 8, H B 424600, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-08
- CL BERLIN Num.9 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 91, S 8, H B 424600, I/A 4 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
- AMPLIAR A: EL ALQUILER DE DESPACHOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 91, S 8, H B 424600, I/A 3 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- RECTIFICACION INSCRIPCION 1 EN CUANTO A LA REDACCION DE LOSARTICULOS 2 Y 3 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PUBLICADO EN EL BORME 91/2012, REF. 206668
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 90, S 8, H B 424600, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 89, S 8, H B 424600, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Dirección:CL ENTENCA Num.159 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:19/03/12
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:EL ALQUILER DE DESPACHOS Y LA COMERCIALIZACION DE FRANQUICIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43157 , F 89, S 8, H B 424600, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08