IRUNE FORMACION Y CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Primera, 17
Código Postal 37188
Municipio Carbajosa de la Sagrada
Provincia Salamanca
Mapa Ver Mapa
Razón Social IRUNE FORMACION Y CONSULTORIA SL
CIF B82113382
Capital Social 9916.5 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IRUNE FORMACION Y CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRUNE FORMACION Y CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Solera Albero Joaquin | Apoderado | 17/04/2013 | 27/01/2020 |
Solera Lopez Aingeru | Liquidador | 27/01/2020 | 27/01/2020 |
Solera Lopez Aingeru | Administrador Unico | 17/04/2013 | 27/01/2020 |
Lopez Maeso Maria Angeles | Administrador Solidario | 21/12/2012 | 17/04/2013 |
Solera Albero Joaquin | Administrador Solidario | 21/12/2012 | 17/04/2013 |
Solera Albero Joaquin | Administrador Solidario | 02/02/2011 | 21/12/2012 |
Solera Lopez Aingeru | Administrador Solidario | 02/02/2011 | 21/12/2012 |
Lopez Maeso Maria Angeles | Administrador Solidario | 02/02/2011 | |
Solera Lopez Irune | Administrador Solidario | 02/02/2011 |
ACTOS BORME DE IRUNE FORMACION Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 222, S 8, H SA 13753, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 222, S 8, H SA 13753, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-37
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 222, S 8, H SA 13753, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 222, S 8, H SA 13753, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 222, S 8, H SA 13753, I/A 5 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-37
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 221, S 8, H SA 13753, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 221, S 8, H SA 13753, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 221, S 8, H SA 13753, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-37
- C/ PRIMERA 17-19 - OFICINA 101. POLIGONO INDUSTRIA (CARBAJOSA DE LA SAGRADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 221, S 8, H SA 13753, I/A 3 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 221, S 8, H SA 13753, I/A 3 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-37