IRULAND PROMOZIOAK SL - EXTINGUIDA
Dirección social NABAZ AUZOA, IZAR-TXOKO, 18 C
Municipio Lesaka
Provincia Navarra
Razón Social IRULAND PROMOZIOAK SL
CIF B20859823
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/11/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IRULAND PROMOZIOAK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRULAND PROMOZIOAK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ubiria Echarte Miguel Angel | Administrador Unico | 15/03/2012 | 18/05/2015 |
Ubiria Echarte Miguel Angel | Liquidador Unico | 18/05/2015 | 18/05/2015 |
Olaechea Alzugaray Luis Maria | Administrador Unico | 07/12/2011 | 15/03/2012 |
Olaechea Alzugaray Luis Maria | Administrador Solidario | 07/12/2011 | |
Vaquero Vicente Ricardo Santiago | Administrador Solidario | 07/12/2011 |
ACTOS BORME DE IRULAND PROMOZIOAK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 4 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 4 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 3 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 3 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 101, S 8, H NA 29020, I/A 3 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-31