IRU EDERRA XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ LAGA BIDEA S/N, PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
Municipio Derio
Provincia Bizkaia
Razón Social IRU EDERRA XXI SL
CIF B95703682
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
Fecha de Constitución 14/11/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanchez Ramiro Diego
Propietario IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE IRU EDERRA XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRU EDERRA XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buckey Ruth | Apoderado | 19/05/2014 | 12/01/2018 |
Fernandez De Cuevas Antonio | Apoderado | 14/04/2014 | 12/01/2018 |
Garate Orbe Carmelo Maria | Apoderado | 07/08/2013 | 12/01/2018 |
Ibañez Garrido Oscar | Apoderado | 07/08/2013 | 12/01/2018 |
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA | Socio Unico | 15/03/2017 | 12/01/2018 |
Mccann Peter Vincent | Apoderado | 19/05/2014 | 12/01/2018 |
Minahan Karl Leo | Apoderado | 19/05/2014 | 12/01/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 14/04/2014 | 12/01/2018 |
Sanchez Ramiro Diego | Apoderado | 26/07/2013 | 12/01/2018 |
Sanchez Ramiro Diego | Administrador Unico | 11/04/2014 | 12/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IRU EDERRA XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 148, S 8, H BI 61249, I/ACierr (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 148, S 8, H BI 61249, I/ACierr (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 147, S 8, H BI 61249, I/A 16 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 147, S 8, H BI 61249, I/A 15 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 147, S 8, H BI 61249, I/A 14 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 147, S 8, H BI 61249, I/A 13 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
- C/ LAGA BIDEA S/N, PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (DERIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 147, S 8, H BI 61249, I/A 12 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 146, S 8, H BI 61249, I/A 11 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 141, S 8, H BI 61249, I/A 10 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325 , F 141, S 8, H BI 61249, I/A 9 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-48