IRREDUCTIBLES OFFICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Industria, 218
Código Postal 08026
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IRREDUCTIBLES OFFICE SL
CIF B65111015
Capital Social 75000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 18/05/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IRREDUCTIBLES OFFICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRREDUCTIBLES OFFICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baste Wittig Jeroni | Liquidador | 13/11/2012 | 26/02/2013 |
Aristizabal Vallejo Mario Augusto | Administrador Unico | 22/02/2012 | 13/11/2012 |
Cazurra Baste Josep Alfons | Administrador Unico | 07/07/2009 | 22/12/2011 |
ACTOS BORME DE IRREDUCTIBLES OFFICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 205, S 8, H B 384148, I/A 6 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
- No aprobacion de las cuentas anuales correspondientes a losejercicios 2009, 2010 y 2011 (Art. 378.5 del Reglamento delRegistro Mercantil)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 205, S 8, H B 384148, I/A 6 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 205, S 8, H B 384148, I/A 5 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 205, S 8, H B 384148, I/A 5 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 205, S 8, H B 384148, I/A 5 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 205, S 8, H B 384148, I/A 4 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
- No aprobacion de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 (Art. 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 204, S 8, H B 384148, I/A 3 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 204, S 8, H B 384148, I/A 2 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 202, S 8, H B 384148, I/A 1 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-08
Dirección:CL INDUSTRIA Num.218 P.EN PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:18/05/09
Capital:75.000,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS DE RESTAURACION Y HOSTELERIA EN GENERAL,CATERING,ASESORIA ALIMENTARIA,CATAS Y DEGUSTACIONES,COMERCIO AL MAYOR Y DETALLE DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41310 , F 202, S 8, H B 384148, I/A 1 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-08