IRREAL STUDIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pedro Barrie de la Maza, 35
Código Postal 15004
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social IRREAL STUDIO SL
CIF B70245527
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
Fecha de Constitución 26/03/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IRREAL STUDIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRREAL STUDIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lodeirio Fernandez Maria | Administrador Solidario | 11/11/2010 | 28/11/2012 |
Lodeiro Fernandez Ana Maria | Liquidador Solidario | 28/11/2012 | 28/11/2012 |
Lopez Ares Ruben | Administrador Solidario | 11/11/2010 | 28/11/2012 |
Lopez Ares Ruben | Liquidador Solidario | 28/11/2012 | 28/11/2012 |
Martin Fernandez David | Administrador Solidario | 11/11/2010 | 28/11/2012 |
Martin Fernandez David | Liquidador Solidario | 28/11/2012 | 28/11/2012 |
Meiras Varela Tamara | Administrador Solidario | 11/11/2010 | 28/11/2012 |
Meiras Varela Tamara | Liquidador Solidario | 28/11/2012 | 28/11/2012 |
Martin Fernandez David | Administrador Unico | 15/04/2010 | 11/11/2010 |
ACTOS BORME DE IRREAL STUDIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 41, S 8, H C 46159, I/A 3 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 41, S 8, H C 46159, I/A 3 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 41, S 8, H C 46159, I/A 3 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-15
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 41, S 8, H C 46159, I/A 3 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2011-247-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 40, S 8, H C 46159, I/A 2 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 40, S 8, H C 46159, I/A 2 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 40, S 8, H C 46159, I/A 2 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 40, S 8, H C 46159, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-15
Dirección:AVDA PEDRO BARRIE DE LA MAZA, 35- 1º C (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:26/03/10
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:La creación, confección, realización y prestación de todo tipo de servicios, proyectos y soluciones audiovisuales; multimedia, diseño, animación e imagen en síntesis, con carácter innovador por cuenta propia o ajena, en todos los formatos y para todos los medios de comunicación (cine, televisión, in
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 40, S 8, H C 46159, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-15