IROGAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llauder, 8
Código Postal 08302
Municipio Mataró
Provincia Valencia
Razón Social IROGAR SA
CIF A08417396
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IROGAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IROGAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rossello Roger Judith | Administrador Solidario | 28/11/2017 | 03/01/2023 |
Rossello Roger Montserrat | Administrador Solidario | 28/11/2017 | 03/01/2023 |
Rossello Roger Montserrat | Liquidador | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
Rossello Roger Judith | Administrador Solidario | 22/02/2011 | 28/11/2017 |
Rossello Roger Montserrat | Administrador Solidario | 22/02/2011 | 28/11/2017 |
Rossello Roger Judith | Administrador Mancomunado | 22/02/2011 | |
Rossello Roger Montserrat | Administrador Mancomunado | 22/02/2011 |
ACTOS BORME DE IROGAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 201, S 8, H B 27103, I/A 20 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 201, S 8, H B 27103, I/A 20 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 201, S 8, H B 27103, I/A 20 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 201, S 8, H B 27103, I/A 19 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 201, S 8, H B 27103, I/A 19 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.7.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8050 , F 69, S 8, H B 27103, I/A 18 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8050 , F 69, S 8, H B 27103, I/A 18 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8050 , F 69, S 8, H B 27103, I/A 18 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08