IRKO MECANIZADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL EGUES, NAVE 2
Municipio Valle de Egüés/Eguesibar
Provincia Navarra
Razón Social IRKO MECANIZADOS SL
CIF B20666632
Capital Social 5980.07 Euros
Actividad Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
Propietario INDUSTRIAS DEL RECAMBIO DISTRIBUCION SA
VINCULACIONES DE IRKO MECANIZADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRKO MECANIZADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirregomezcorta Laca Jesus Maria | Apoderado Solidario | 11/08/2016 | |
Arano Zabala Jose Antonio | Apoderado Solidario | 11/08/2016 | |
Gorrochategui Areitioaurtena Francisco Javier | Administrador Unico | 11/08/2016 | |
INDUSTRIAS DEL RECAMBIO DISTRIBUCION SA | Socio Unico | 18/05/2016 | 11/08/2016 |
Lopez Remiro Jose Luis | Auditor | 25/01/2013 | 11/08/2016 |
Segura Lopez Ladislao | Auditor Suplente | 07/05/2015 | 11/08/2016 |
Gomez Martinez Felipe | Auditor Suplente | 25/01/2013 | 07/05/2015 |
ACTOS BORME DE IRKO MECANIZADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 5, S 8, H NA 31929, I/A 6 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 5, S 8, H NA 31929, I/A 6 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-31
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 5, S 8, H NA 31929, I/A 6 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-31
Administrador Unico
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 5, S 8, H NA 31929, I/A 6 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 5, S 8, H NA 31929, I/A 5 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 4, S 8, H NA 31929, I/A 4 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 4, S 8, H NA 31929, I/A 4 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 4, S 8, H NA 31929, I/A 4 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 4, S 8, H NA 31929, I/A 3 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-31
- POLIG INDUSTRIAL EGUES, NAVE 2 (EGUES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 4, S 8, H NA 31929, I/A 2 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-31