IRIZAR ANAIAK SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Hiribarren Kalea, S/N
Código Postal 20210
Municipio Lazkao
Provincia Gipuzkoa
Razón Social IRIZAR ANAIAK SL
CIF B20703807
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bereciartua Aldanondo Iñaki
VINCULACIONES DE IRIZAR ANAIAK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRIZAR ANAIAK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bereciartua Aldanondo Iñaki | Administrador Unico | 25/11/2010 | 21/11/2017 |
Bereciartua Aldanondo Iñaki | Socio Unico | 25/11/2010 | 21/11/2017 |
Bereziartua Aldanondo Iñaki | Liquidador | 21/11/2017 | 21/11/2017 |
Apaolaza Elosegui Maria Carmen | Administrador Solidario | 25/11/2010 | |
Iturrioz Maiz Ana Maria | Administrador Solidario | 25/11/2010 |
ACTOS BORME DE IRIZAR ANAIAK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 140, S 8, H SS 17804, I/A 5 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 140, S 8, H SS 17804, I/A 5 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 140, S 8, H SS 17804, I/A 5 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 140, S 8, H SS 17804, I/A 5 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 140, S 8, H SS 17804, I/A 4 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 140, S 8, H SS 17804, I/A 3 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 140, S 8, H SS 17804, I/A 3 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 140, S 8, H SS 17804, I/A 3 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-20