IRISAD 90 SL - EXTINGUIDA
Provincia Málaga
Razón Social IRISAD 90 SL
CIF B29484680
Capital Social 1306033.1 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IRISAD 90 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRISAD 90 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De Villavicencio Greb Dario | Administrador Solidario | 09/08/2013 | 20/12/2017 |
Fernandez De Villavicencio Osorio Jose | Administrador Solidario | 09/08/2013 | 20/12/2017 |
Fernandez De Villavicencio Osorio Jose | Liquidador | 20/12/2017 | 20/12/2017 |
Navarro Fuentes Enrique | Apoderado | 25/06/2013 | 20/12/2017 |
Fernandez De Villavicencio Osorio Jose | Administrador Unico | 03/02/2009 | 09/08/2013 |
Guerrero Rodriguez Salvador | Administrador Unico | 03/02/2009 |
ACTOS BORME DE IRISAD 90 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 207, S 8, H MA 1981, I/A 17 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 207, S 8, H MA 1981, I/A 17 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 207, S 8, H MA 1981, I/A 17 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 207, S 8, H MA 1981, I/A 17 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 207, S 8, H MA 1981, I/A 16 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-29
Capital Anterior: | 1.106.080,40 | Euros |
Aumento de capital: | 199.952,70 | Euros |
Capital Actual: | 1.306.033,10 | Euros |
Porcentaje: | 18,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 207, S 8, H MA 1981, I/A 16 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 207, S 8, H MA 1981, I/A 16 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 207, S 8, H MA 1981, I/A 16 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765, L 1678, F 207, S 8, H MA 1981, I/A 15 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-29