IRIS LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social IRIS LEVANTE SL
CIF B97876627
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 20/03/2007
VINCULACIONES DE IRIS LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRIS LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Busquets Balsells Octavio | Liquidador Unico | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
Busquets Balsells Octavio | Administrador Unico | 16/01/2018 | |
Busquets Valls Roger | Apoderado | 15/10/2015 | 16/01/2018 |
Nuño Nieto Angel | Apoderado | 15/10/2015 | 16/01/2018 |
Rosas Rosas Juan | Apoderado | 15/10/2015 | 16/01/2018 |
ACTOS BORME DE IRIS LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8677, L 5964, F 175, S 8, H V 121745, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8677, L 5964, F 175, S 8, H V 121745, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8677, L 5964, F 175, S 8, H V 121745, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8677, L 5964, F 175, S 8, H V 121745, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8677, L 5964, F 175, S 8, H V 121745, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8677, L 5964, F 175, S 8, H V 121745, I/A 2 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-175-46