IRINEAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poniente, 78
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IRINEAL SL
CIF B83264002
Capital Social 3000.0 Euros
Página Web www.ayg.es
Nombres Anteriores
- IRINEAL SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Jimenez Barrado Jose Antonio
Propietario JOSMAR 2000 SL
VINCULACIONES DE IRINEAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRINEAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Barrado Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 24/10/2019 | 21/10/2020 |
Jimenez Barrado Jose Antonio | Presidente | 24/10/2019 | 21/10/2020 |
Jimenez Barrado Jose Antonio | Consejero | 24/10/2019 | 21/10/2020 |
JOSMAR 2000 SL | Socio Unico | 08/09/2020 | 21/10/2020 |
Ortiz Garcia-vao Maria Victoria | Secretario | 24/10/2019 | 21/10/2020 |
Ortiz Garcia-vao Maria Victoria | Consejero Delegado Solidario | 24/10/2019 | 21/10/2020 |
Ortiz Garcia-vao Maria Victoria | Consejero | 24/10/2019 | 21/10/2020 |
Ortiz Jimenez Alvaro | Consejero | 24/10/2019 | 21/10/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 03/07/2009 | 21/10/2020 |
A&G FONDOS SGIIC SA | Entidad Gestora | 22/06/2016 | 24/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IRINEAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 31, S 8, H M 303973, I/A 37 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 31, S 8, H M 303973, I/A 37 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 27, S 8, H M 303973, I/A 36 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Capital Anterior: | 32.161,20 | Euros |
Disminución de capital | 32.161,20 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 27, S 8, H M 303973, I/A 36 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 27, S 8, H M 303973, I/A 36 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: IRINEAL SICAV
- La adquisición , transmisión , enajenación y aportación de valores o activos de caracter mobiliario incluyendo acciones, participaciones sociales, cuotas de participación en sociedades, dondos o comunidades de bienes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 23, S 8, H M 303973, I/A 35 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: IRINEAL SICAV
- C/ PONIENTE 78 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 23, S 8, H M 303973, I/A 35 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: IRINEAL SICAV
- Certificacion del Registro Mercantil Central con numero 2019/94078
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 23, S 8, H M 303973, I/A 35 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: IRINEAL SICAV
- Otras modificaciones estatutarias: Derogacion de los actuales estatutos y aprobacion de un nuevo texto refundido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 23, S 8, H M 303973, I/A 35 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: IRINEAL SICAV
Capital Anterior: | 2.400.022,40 | Euros |
Disminución de capital | 2.367.861,20 | Euros |
Capital Actual: | 32.161,20 | Euros |
Porcentaje: | 98,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 23, S 8, H M 303973, I/A 35 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28