IRENKO INTERNATIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ EL MAR MEDITERRANEO 0 - NAVE 18
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Razón Social IRENKO INTERNATIONAL SL
CIF B93133825
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 08/06/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IRENKO INTERNATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRENKO INTERNATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asatryan Irena | Administrador Solidario | 17/06/2011 | 28/05/2019 |
Asatryan Sarkisyan Irena | Liquidador Solidario | 28/05/2019 | 28/05/2019 |
Atoyan Arsen | Administrador Solidario | 17/06/2011 | 28/05/2019 |
Atoyan Movsisyan Arsen | Liquidador Solidario | 28/05/2019 | 28/05/2019 |
ACTOS BORME DE IRENKO INTERNATIONAL SL
- Se omitió por error en la inscripción 3 la publicación de la disolución, liquidación y extinción de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30131 , F 110, S 8, H M 542347, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30131 , F 110, S 8, H M 542347, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30131 , F 110, S 8, H M 542347, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30131 , F 110, S 8, H M 542347, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30131 , F 110, S 8, H M 542347, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
- C/ EL MAR MEDITERRANEO 0 - NAVE 18 (SAN FERNANDO DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30131 , F 110, S 8, H M 542347, I/A 2 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4895, L 3803, F 172, S 8, H MA109700, I/A 1 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-29
Dirección:POLIG INDUSTRIAL LA VEGA - NAVE 34 (MIJAS)
Comienzo de operaciones:08/06/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor yal por menor de productos alimenticio, especialmente el del pan. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Industrias manufactureras y textiles. 5. Turismo, hostelería y restauración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4895, L 3803, F 172, S 8, H MA109700, I/A 1 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-29