IRAYA PRODUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Razón Social IRAYA PRODUCCIONES SL
CIF B85920726
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Gestión de salas de espectáculos
Fecha de Constitución 11/03/2010
Página Web www.irayaproducciones.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IRAYA PRODUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRAYA PRODUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colubi Garcia Alejandro | Apoderado | 26/04/2010 | 24/06/2022 |
Colubi Garcia Alejandro | Liquidador | 24/06/2022 | 24/06/2022 |
Roig Colubi Vicente Luis | Representante | 22/01/2021 | 24/06/2022 |
VIG CORPORATE DILIGENCE SL | Administrador Unico | 22/01/2021 | 24/06/2022 |
Perez Afonso Juan Jose | Administrador Unico | 22/01/2021 | |
Perez Alfonso Juan Jose | Administrador Unico | 22/04/2010 | 22/01/2021 |
ACTOS BORME DE IRAYA PRODUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 161, S 8, H M 498684, I/A 4 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 161, S 8, H M 498684, I/A 4 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 161, S 8, H M 498684, I/A 4 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 161, S 8, H M 498684, I/A 4 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 161, S 8, H M 498684, I/A 4 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 161, S 8, H M 498684, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 161, S 8, H M 498684, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 160, S 8, H M 498684, I/A 2 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27672 , F 158, S 8, H M 498684, I/A 1 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28