IRATIZAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social IRATIZAR SL
CIF B31714801
Nombres Anteriores
- IRUÑA AURREZ SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Monzo Boronat Antonio
VINCULACIONES DE IRATIZAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRATIZAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monzo Boronat Antonio | Administrador Unico | 24/06/2015 | 02/11/2021 |
Monzo Boronat Antonio | Liquidador Unico | 02/11/2021 | 02/11/2021 |
Monzo Boronat Antonio | Socio Unico | 02/11/2021 | 02/11/2021 |
Rekarte Elizondo Maria Jesus | Apoderado | 24/06/2015 | 02/11/2021 |
Monzo Boronat Antonio | Administrador Solidario | 08/10/2014 | 24/06/2015 |
Rekarte Elizondo Maria Jesus | Administrador Solidario | 08/10/2014 | 24/06/2015 |
Legarra Legarra Mikel Aingeru | Administrador Unico | 08/10/2014 |
ACTOS BORME DE IRATIZAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 94, S 8, H NA 16680, I/A 7 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 94, S 8, H NA 16680, I/A 7 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 94, S 8, H NA 16680, I/A 7 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 94, S 8, H NA 16680, I/A 7 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 94, S 8, H NA 16680, I/A 7 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 94, S 8, H NA 16680, I/A 7 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 94, S 8, H NA 16680, I/A 6 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-31
Empresa: IRUÑA AURREZ SL
- IRATIZAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 93, S 8, H NA 16680, I/A 5 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-31
Empresa: IRUÑA AURREZ SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 93, S 8, H NA 16680, I/A 4 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-31
Empresa: IRUÑA AURREZ SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Ratificación de las actuaciones de los Administradores solidarios cesados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 93, S 8, H NA 16680, I/A 3 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-31