IRANZU EMPRESA CONSTRUCTORA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Premin de Iruña / Premin de Iruña Pasealekua, 7
Código Postal 31008
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social IRANZU EMPRESA CONSTRUCTORA SA
CIF A31486657
Actividad Construcción de carreteras y autopistas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IRANZU EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRANZU EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Martinez Felisa | Presidente | 10/08/2015 | 05/05/2017 |
Alonso Martinez Felisa | Consejero | 30/07/2010 | 05/05/2017 |
Alonso Martinez Felisa | Apoderado | 05/05/2017 | |
Andres Alonso Alberto | Secretario | 10/08/2015 | 05/05/2017 |
Andres Alonso Alberto | Consejero | 30/07/2010 | 05/05/2017 |
Andres Alonso Alberto | Apoderado Solidario | 05/05/2017 | |
Andres Alonso Alberto | Apoderado | 05/05/2017 | |
Andres Alonso Ismael | Consejero | 30/07/2010 | 05/05/2017 |
Andres Alonso Ismael | Apoderado Solidario | 05/05/2017 | |
Andres Alonso Ismael | Apoderado | 05/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IRANZU EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 105, S 8, H NA 7991, I/A 18 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 105, S 8, H NA 7991, I/A 18 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-31
- QUEDAN CANCELADAS todas las inscripciones de la sociedad, al haberse recibido oficio del Registro Mercantil de La Rioja, de fecha 7 de abril de 2017, en virtud de lo dispuesto en el artículo 233.2 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 105, S 8, H NA 7991, I/A 18 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-31
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 105, S 8, H NA 7991, I/A 18 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-31
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 105, S 8, H NA 7991, I/A 18 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-31
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 104, S 8, H NA 7991, I/A 16 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 104, S 8, H NA007991, I/A00015 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-171-31