IRAGO MANTENIMIENTO SL - EXTINGUIDA
Razón Social IRAGO MANTENIMIENTO SL
CIF B31746415
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Goñi Esteban Ramon
VINCULACIONES DE IRAGO MANTENIMIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRAGO MANTENIMIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Goñi Esteban Bernardo | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 14/12/2023 |
Goñi Esteban Ramon | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 14/12/2023 |
Goñi Esteban Ramon | Liquidador Unico | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
Goñi Esteban Ramon | Socio Unico | 02/03/2012 | 14/12/2023 |
Goñi Esteban Bernardo Jesus | Administrador Solidario | 29/07/2009 | |
Lucea Arano Jose Angel | Administrador Solidario | 29/07/2009 |
ACTOS BORME DE IRAGO MANTENIMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 58, S 8, H NA 18040, I/A 4 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 58, S 8, H NA 18040, I/A 4 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 58, S 8, H NA 18040, I/A 4 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 58, S 8, H NA 18040, I/A 4 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-31
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 58, S 8, H NA 18040, I/A 4 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 58, S 8, H NA 18040, I/A 3 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-31
- MODIFICACION ESTATUTOS SOCIALES. ARTICULO 19º.- La Sociedadestará regida y administrada por DOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS designados por la Junta General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 57, S 8, H NA018040, I/A00002 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-31