IQOT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Francisco Javier, 19
Código Postal 41005
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social IQOT SL
CIF B90048786
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 28/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IQOT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IQOT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Francisco Coronado Rosso | Administrador Unico | 18/06/2013 | 02/01/2017 |
Coronado Rosso Angel Francisco | Liquidador Unico | 02/01/2017 | 02/01/2017 |
Coronado Rosso Angel Francisco | Administrador Unico | 02/01/2017 | |
Gil Alvarez Juan Jose | Administrador Unico | 14/02/2013 | 18/06/2013 |
ACTOS BORME DE IQOT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 23, S 8, H SE 96161, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 23, S 8, H SE 96161, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 23, S 8, H SE 96161, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 23, S 8, H SE 96161, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 23, S 8, H SE 96161, I/A 3 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
- Rectificada la inscripción 1&, en cuanto a "Don Angel Francisco Coronado Rosso", el cual se consignó, "Don Angel Francisco Rosso", por error del título que motivó tal inscripción-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 22, S 8, H SE 96161, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 22, S 8, H SE 96161, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 22, S 8, H SE 96161, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 20, S 8, H SE 96161, I/A 1 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-41
Dirección:AVDA SAN FRANCISCO JAVIER 19 - MODULO I, 41005 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:28/01/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La intermediación en los servicios de asistencia médico-quirúrgica en general.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651 , F 20, S 8, H SE 96161, I/A 1 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-41