IPZ RIVER SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Lopez de Haro D Diego, 60
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social IPZ RIVER SL
CIF B95828414
Capital Social 770000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IPZ RIVER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPZ RIVER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lezama Leguizamon Dolagaray Jose Maria | Apoderado | 23/12/2015 | 17/11/2021 |
Lezama Leguizamon Dolagaray Jose Maria | Administrador Unico | 16/12/2020 | 17/11/2021 |
Lezama Leguizamon Dolagaray Jose Maria | Liquidador | 17/11/2021 | 17/11/2021 |
Lezama Leguizamon Dolagaray Luis | Apoderado | 23/12/2015 | 17/11/2021 |
Onzain Gutierrez Roman | Administrador Unico | 23/12/2015 | 16/12/2020 |
ACTOS BORME DE IPZ RIVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 58, S 8, H BI 67304, I/A 4 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 58, S 8, H BI 67304, I/A 4 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 58, S 8, H BI 67304, I/A 4 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 58, S 8, H BI 67304, I/A 4 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-48
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el artículo 8º de estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 54, S 8, H BI 67304, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 54, S 8, H BI 67304, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 54, S 8, H BI 67304, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 54, S 8, H BI 67304, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 53, S 8, H BI 67304, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
Dirección:C/ GRAN VIA 60 BAJO DC (BILBAO)
Comienzo de operaciones:14/12/15
Capital:770.000,00 Euros
Objeto social:realización de actividades de caracter inmobiliario; prestación de servicios de asesoramiento en proyectos inmobiliarios; creación y promoción de empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 53, S 8, H BI 67304, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48