IPROMA ALIMENTACION SL - EXTINGUIDA
Provincia Castellón/Castello
Razón Social IPROMA ALIMENTACION SL
CIF B36752749
Nombres Anteriores
- AUQUILAB SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario EUROFINS IPROMA SL
VINCULACIONES DE IPROMA ALIMENTACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPROMA ALIMENTACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Santin Alfredo | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 31/12/2020 |
Chris M Dupont Frederic | Administrador Solidario | 24/07/2019 | 31/12/2020 |
Daniel Fernandez Jesus | Administrador Solidario | 24/07/2019 | 31/12/2020 |
Dupont Frederic Chris M | Administrador Solidario | 31/12/2020 | |
Escriva Exposito Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 31/12/2020 |
EUROFINS IPROMA SL | Socio Unico | 24/09/2010 | 31/12/2020 |
Fabregat Perez Maria Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 31/12/2020 |
Fernandez Jesus Daniel | Administrador Solidario | 31/12/2020 | |
Ferrer Torregrosa Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 31/12/2020 |
Gomez-arevalillo Magan Maria Isabel | Liquidador | 31/12/2020 | 31/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IPROMA ALIMENTACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 103, S 8, H CS 27848, I/A 11 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 103, S 8, H CS 27848, I/A 11 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 103, S 8, H CS 27848, I/A 11 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 103, S 8, H CS 27848, I/A 11 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 102, S 8, H CS 27848, I/A 10 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 102, S 8, H CS 27848, I/A 9 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 101, S 8, H CS 27848, I/A 8 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 101, S 8, H CS 27848, I/A 8 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 101, S 8, H CS 27848, I/A 8 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403, L 965, F 101, S 8, H CS 27848, I/A 7 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-12