IPORIUM NETWORKS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Progrés, 16
Código Postal 08840
Municipio Viladecans
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IPORIUM NETWORKS SL
CIF B63500821
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 23/04/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IPORIUM NETWORKS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPORIUM NETWORKS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dachs Porta Joan | Administrador Solidario | 01/07/2011 | 04/06/2015 |
Vidaña Moyano Jose | Administrador Solidario | 01/07/2011 | 04/06/2015 |
Dachs Porta Juan | Administrador Solidario | 28/05/2009 | 01/07/2011 |
Vidaña Moyano Jose | Administrador Solidario | 28/05/2009 | 01/07/2011 |
ACTOS BORME DE IPORIUM NETWORKS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36703 , F 176, S 8, H B 283358, I/A 4 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- AV PROGRES 16 PARC D'ACTIVITATS (VILADECANS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36703 , F 175, S 8, H B 283358, I/A 3 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.28:MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR Y DEROGACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36703 , F 175, S 8, H B 283358, I/A 3 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36703 , F 175, S 8, H B 283358, I/A 3 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36703 , F 175, S 8, H B 283358, I/A 3 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36703 , F 175, S 8, H B 283358, I/A 2 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36703 , F 175, S 8, H B 283358, I/A 2 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-08