IPOK TELECOM SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL SAN CARLOS 0 - NAVE 1-D
Municipio Dénia
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social IPOK TELECOM SL
CIF B54767538
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 20/02/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario FREE TECNOLOGIES EXCOM SL
VINCULACIONES DE IPOK TELECOM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPOK TELECOM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abenza Sanchez Luis Manuel | Administrador Unico | 27/11/2015 | 11/01/2018 |
FREE TECNOLOGIES EXCOM SL | Socio Unico | 27/11/2015 | 11/01/2018 |
Perles Salvador Alfonso | Administrador Unico | 18/02/2015 | 27/11/2015 |
Roma Lopez Valor Jeroni | Administrador Unico | 24/02/2014 | 18/02/2015 |
ACTOS BORME DE IPOK TELECOM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 53, S 8, H A 138789, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 53, S 8, H A 138789, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 52, S 8, H A 138789, I/A 3 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 52, S 8, H A 138789, I/A 3 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 52, S 8, H A 138789, I/A 3 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-03
- POLIG INDUSTRIAL SAN CARLOS 0 - NAVE 1-D (DENIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 52, S 8, H A 138789, I/A 2 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 52, S 8, H A 138789, I/A 2 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 52, S 8, H A 138789, I/A 2 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 52, S 8, H A 138789, I/A 1 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-03
Dirección:AVDA PAIS VALENCIA 11 ENTREPL B (VILLAJOYOSA)
Comienzo de operaciones:20/02/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Informática, telecomunicaciones y ofimática
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 52, S 8, H A 138789, I/A 1 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-03