IPOCAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almansa, 92
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IPOCAS SL
CIF B81074684
VINCULACIONES DE IPOCAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPOCAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pato Castel Isidoro | Administrador Unico | 09/12/2020 | |
Pato Cour Maria Esperanza | Apoderado | 10/04/2014 | 09/12/2020 |
Pato Cour Maria Isabel | Apoderado | 10/04/2014 | 09/12/2020 |
Pato Cour Maria Soledad | Apoderado | 10/04/2014 | 09/12/2020 |
Pato Cour Soledad | Liquidador | 09/12/2020 | 09/12/2020 |
ACTOS BORME DE IPOCAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32156 , F 71, S 8, H M 145373, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32156 , F 71, S 8, H M 145373, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32156 , F 71, S 8, H M 145373, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32156 , F 71, S 8, H M 145373, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9036 , F 35, S 8, H M 145373, I/A 3 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28