IPHOSER INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Santa Eugenia, 39
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IPHOSER INVESTMENT SL
CIF B01693613
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/07/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IPHOSER INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPHOSER INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garde Mondejar Jose Miguel | Administrador Solidario | 28/09/2021 | 26/04/2024 |
Mondejar Martinez Miguel Angel | Administrador Solidario | 28/09/2021 | 26/04/2024 |
Mondejar Martinez Miguel Angel | Liquidador | 26/04/2024 | 26/04/2024 |
Mondejar Martinez Miguel Angel | Administrador Unico | 03/08/2020 | 28/09/2021 |
ACTOS BORME DE IPHOSER INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 128, S 8, H M 722149, I/A 3 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 128, S 8, H M 722149, I/A 3 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 128, S 8, H M 722149, I/A 3 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 128, S 8, H M 722149, I/A 3 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 128, S 8, H M 722149, I/A 2 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 128, S 8, H M 722149, I/A 2 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 128, S 8, H M 722149, I/A 2 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 126, S 8, H M 722149, I/A 1 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28
Dirección:C/ SANTA EUGENIA 39 - ESCALERA 3, 8ºD (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/07/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Agentes de la propiedad inmobiliaria. La intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles por cuenta de terceros. La compraventa y alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria; -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40696 , F 126, S 8, H M 722149, I/A 1 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28