IPARLUX SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Narciso Serra, 5
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IPARLUX SYSTEMS SL
CIF B82124504
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bernini Angelo
VINCULACIONES DE IPARLUX SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPARLUX SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernini Angelo | Socio Unico | 16/01/2017 | 21/04/2017 |
Bernini Angelo | Liquidador | 21/04/2017 | 21/04/2017 |
Butti Andrea Stefano Nicola | Administrador Unico | 25/03/2014 | 21/04/2017 |
ELECWORLD SA | Socio Unico | 25/03/2014 | 16/01/2017 |
Butti Andrea Stefano Nicola | Vicepresidente | 25/03/2014 | |
Butti Andrea Stefano Nicola | Consejero Delegado Mancomunado | 25/03/2014 | |
Butti Andrea Stefano Nicola | Consejero | 25/03/2014 | |
Butti Federico | Secretario | 25/03/2014 | |
Butti Federico | Consejero Delegado Mancomunado | 25/03/2014 | |
Butti Federico | Consejero | 25/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IPARLUX SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 183, S 8, H M 220039, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 183, S 8, H M 220039, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 183, S 8, H M 220039, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 183, S 8, H M 220039, I/A 6 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 183, S 8, H M 220039, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
- C/ NARCISO SERRA 5 BAJO 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 182, S 8, H M 220039, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 182, S 8, H M 220039, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 182, S 8, H M 220039, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 182, S 8, H M 220039, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13536 , F 182, S 8, H M 220039, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28