IPARLASER-II SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social IPARLASER-II SL
CIF B20609954
Actividad Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
Auditor Martinez Rubio Daniel
VINCULACIONES DE IPARLASER-II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPARLASER-II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Araolaza Lahidalga Jose Ramon | Administrador Solidario | 07/12/2010 | |
Araolaza Olano Eduardo | Administrador Solidario | 07/12/2010 | |
Araolaza Olano Eduardo | Apoderado Mancomunado | 06/09/2010 | 07/12/2010 |
Araolaza Olano Ramon | Apoderado Mancomunado | 06/09/2010 | 07/12/2010 |
Cobanera Altuna Eduardo | Auditor | 23/07/2010 | 07/12/2010 |
Martinez Rubio Daniel | Auditor | 23/07/2010 | 07/12/2010 |
Ceñiga Imaz Rafael | Apoderado | 16/10/2009 |
ACTOS BORME DE IPARLASER-II SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 73, S 8, H SS 13607, I/A 9 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 73, S 8, H SS 13607, I/A 9 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 73, S 8, H SS 13607, I/A 9 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 73, S 8, H SS 13607, I/A 9 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 72, S 8, H SS 13607, I/A 8 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (27/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 72, S 8, H SS 13607, I/A 7 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 72, S 8, H SS 13607, I/A 6 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-20