IPANEMA TECHNOLOGIES SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IPANEMA TECHNOLOGIES SPAIN SL
CIF B85787182
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otros servicios de información n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/09/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Ipanema Technologies Societe Anonyme
VINCULACIONES DE IPANEMA TECHNOLOGIES SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPANEMA TECHNOLOGIES SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE BPS SL | Apoderado | 03/03/2010 | 13/01/2017 |
Gil Carrajo Maria Jose | Apoderado | 03/03/2010 | 13/01/2017 |
Ipanema Technologies Societe Anonyme | Socio Unico | 21/10/2009 | 13/01/2017 |
Jimeno Esteban Maria Soledad | Apoderado | 21/08/2014 | 13/01/2017 |
Jover Herreros Virginia | Apoderado Solidario | 13/06/2016 | 13/01/2017 |
Lopez Ibor Aliño Alfonso | Apoderado Solidario | 13/06/2016 | 13/01/2017 |
Masa Sanchez Ocaña Carmen | Apoderado | 21/08/2014 | 13/01/2017 |
Miranda Rodriguez Miguel Angel | Liquidador | 06/07/2016 | 13/01/2017 |
Molina Cubillo Belen | Apoderado | 21/08/2014 | 13/01/2017 |
Navarro Martinez Gonzalo | Apoderado | 03/03/2010 | 13/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IPANEMA TECHNOLOGIES SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 212, S 8, H M 482673, I/A 9 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 211, S 8, H M 482673, I/A 8 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 211, S 8, H M 482673, I/A 8 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 211, S 8, H M 482673, I/A 8 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 211, S 8, H M 482673, I/A 7 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 211, S 8, H M 482673, I/A 6 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 211, S 8, H M 482673, I/A 6 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 210, S 8, H M 482673, I/A 5 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 210, S 8, H M 482673, I/A 5 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26785 , F 210, S 8, H M 482673, I/A 5 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28