IONIA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social IONIA CONSULTORES SL
CIF B82291857
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IONIA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IONIA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bañeres Loscher Alejandro | Consejero Delegado Mancomunado | 30/06/2017 | |
Bañeres Loscher Alejandro | Consejero | 30/06/2017 | |
Bañeres Loscher Alejandro | Consejero Delegado | 27/12/2011 | 30/06/2017 |
Bañeres Virumbrales Jose Maria | Presidente | 30/06/2017 | |
Bañeres Virumbrales Jose Maria | Consejero | 30/06/2017 | |
Bañeres Virumbrales Jose Maria | Liquidador | 30/06/2017 | 30/06/2017 |
Lebret Martin Portugues Carlos | Consejero | 28/01/2016 | 30/06/2017 |
Lopez De Toledo Pallardo Diego | Secretario No Consejero | 27/12/2011 | 30/06/2017 |
Lopez De Toledo Pallardo Diego | Apoderado | 28/01/2016 | 30/06/2017 |
Bañeres Virumbrales Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 28/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IONIA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 22, S 8, H M 233390, I/A 9 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 22, S 8, H M 233390, I/A 9 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 22, S 8, H M 233390, I/A 9 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 22, S 8, H M 233390, I/A 9 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 22, S 8, H M 233390, I/A 8 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 22, S 8, H M 233390, I/A 8 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 22, S 8, H M 233390, I/A 7 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Consejero Delegado
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 21, S 8, H M 233390, I/A 6 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 21, S 8, H M 233390, I/A 6 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 21, S 8, H M 233390, I/A 6 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28