ION SMART ENERGY 2000 SL
Dirección social Avda Emilio Lemos, 2
Código Postal 41020
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ION SMART ENERGY 2000 SL
CIF B90001819
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 03/05/2012
Teléfono 95 404 51 08
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Valles Santaella Jose Antonio
ORGANIGRAMA DE ION SMART ENERGY 2000 SL
VINCULACIONES DE ION SMART ENERGY 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ION SMART ENERGY 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valles Santaella Jose Antonio | Administrador Unico | 21/08/2024 |
ACTOS BORME DE ION SMART ENERGY 2000 SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93233, I/A 9 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93233, I/A 9 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93233, I/A 9 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
- Ante la DIMISION de FRANCISCO RUFINO CANDAU, se DESIGNA en su lugar, a JOSE MANUEL RAMIREZ MORA como REPRESENTANTE PERSONA FISICA de "ALTER CAPITAL ENERGY, SOCIEDAD LIMITADA", en el cargo de ADMINISTRADORA MANCOMUNADA en la sociedad "ION SMART ENERGY 2000, SOCIEDAD LIMITADA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5526 , F 159, S 8, H SE 93233, I/A 7 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-41
- AVDA EMILIO LEMOS 2 7 - MODULO 703, C.P. 41020 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5526 , F 159, S 8, H SE 93233, I/A 6 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5526 , F 159, S 8, H SE 93233, I/A 6 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados. "AZOR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SOCIEDAD LIMITADA" designa representante persona física a Don José Antonio Vallés Santaella y a "ALTER CAPITAL ENERGY, SOCIEDAD LIMITADA", designa representante persona física a Don Francisco Rufino Candau.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5526 , F 158, S 8, H SE 93233, I/A 5 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-41
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Nombramiento, duración y prohibición de competencia.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5526 , F 158, S 8, H SE 93233, I/A 5 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5526 , F 158, S 8, H SE 93233, I/A 5 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5526 , F 158, S 8, H SE 93233, I/A 5 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-41