ION FUSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 45
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ION FUSION SL
CIF B86815958
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 13/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario TWOPTICS SYSTEMS DESIGN SL
VINCULACIONES DE ION FUSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ION FUSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramos Calero Luis Fernando | Administrador Unico | 21/02/2017 | 07/01/2023 |
Ramos Calero Luis Fernando | Liquidador | 07/01/2023 | 07/01/2023 |
TWOPTICS SYSTEMS DESIGN SL | Socio Unico | 09/01/2019 | 07/01/2023 |
Garcia Garcia Laura | Socio Unico | 26/09/2013 | 09/01/2019 |
Garcia Garcia Laura | Administrador Unico | 26/09/2013 | 21/02/2017 |
ACTOS BORME DE ION FUSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 217, S 8, H M 564614, I/A 4 (07/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 217, S 8, H M 564614, I/A 4 (07/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 217, S 8, H M 564614, I/A 4 (07/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 217, S 8, H M 564614, I/A 4 (07/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 216, S 8, H M 564614, I/A 3 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 216, S 8, H M 564614, I/A 2 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 216, S 8, H M 564614, I/A 2 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 211, S 8, H M 564614, I/A 1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 211, S 8, H M 564614, I/A 1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Dirección:C/ ZURBANO 45 - 1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:13/09/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL DESARROLLO DE SISTEMAS, INSTALACIONES Y PLATAFORMAS INFORMATICAS, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, DE COMPONENTES Y REDES DE INFORMACION, ETC ...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 211, S 8, H M 564614, I/A 1 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28