INYCOM BIOTECH SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almunia, 8
Código Postal 50003
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social INYCOM BIOTECH SA
CIF A50701895
Capital Social 160133.04 Euros
Nombres Anteriores
- R.C.V. IMAGEN SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INYCOM BIOTECH SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INYCOM BIOTECH SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catalan Garcia Francisco | Administrador Unico | 25/09/2020 | 23/02/2021 |
Catalan Garcia Francisco | Liquidador | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
Catalan Garcia Francisco Javier | Apoderado | 23/02/2021 | |
Valenciano Arranz Maximo | Administrador Unico | 27/08/2013 | 25/09/2020 |
ACTOS BORME DE INYCOM BIOTECH SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 12 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 12 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 12 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 12 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 12 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 11 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 11 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-50
Capital Anterior: | 60.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.023,04 | Euros |
Capital Actual: | 160.133,04 | Euros |
Porcentaje: | 166,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 10 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-50
Empresa: R.C.V. IMAGEN SA
- a) La investigación, el desarrollo, la innovación, la producción y la comercialización de reactivos, incluyendo anticuerpos, tanto monoclonales como policlonales, antígenos y todo tipo de muestras biológicas, y kits de detección cuali y cuantitativas. b) La provisión de toda clase de servicios biot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 9 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-50
Empresa: R.C.V. IMAGEN SA
- INYCOM BIOTECH SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 86, S 8, H Z 19551, I/A 9 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-50