INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS TEIDE AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Calendula, 95
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS TEIDE AIE
CIF V05277298
Capital Social 2000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/03/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS TEIDE AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS TEIDE AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Levy Danny | Representante | 01/03/2024 | 02/08/2024 |
WIYO TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 01/03/2024 | 02/08/2024 |
WIYO TECHNOLOGIES SL | Liquidador | 02/08/2024 | 02/08/2024 |
WIYO TECHNOLOGIES SL | Socio Miembr | 01/03/2024 | 02/08/2024 |
YOCTO TECHNOLOGIES SL | Socio Miembr | 01/03/2024 | 02/08/2024 |
ARCANO ASSET & CAPITAL FINANCE SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2021 | 01/03/2024 |
ARCANO ASSET & CAPITAL FINANCE SL | Socio Miembr | 23/04/2021 | 01/03/2024 |
ARCANO CORPORATE SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2021 | 01/03/2024 |
ARCANO IMASDE AIE | Socio Miembr | 23/04/2021 | 01/03/2024 |
Doria Vizcay Miguel Joaquin | Representante | 23/04/2021 | 01/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS TEIDE AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 741027, I/A 5 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 741027, I/A 5 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 741027, I/A 5 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 741027, I/A 5 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
- C/ DE LA CALENDULA 95 - EDIFICIO 0, OFICINA 10 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 53, S 8, H M 741027, I/A 4 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 53, S 8, H M 741027, I/A 4 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Administrador Unico
Representante
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 53, S 8, H M 741027, I/A 4 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 53, S 8, H M 741027, I/A 4 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 53, S 8, H M 741027, I/A 4 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 53, S 8, H M 741027, I/A 3 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28