INVESTIGACIONES IGUAZU AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVESTIGACIONES IGUAZU AIE
CIF V42990168
Capital Social 2000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/02/2021
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INVESTIGACIONES IGUAZU AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVESTIGACIONES IGUAZU AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCANO ASSET & CAPITAL FINANCE SL | Socio Miembr | 31/03/2021 | 21/04/2023 |
ARCANO ASSET & CAPITAL FINANCE SL | Administrador Mancomunado | 31/03/2021 | 21/04/2023 |
ARCANO CORPORATE SL | Administrador Mancomunado | 31/03/2021 | 21/04/2023 |
ARCANO IMASDE AIE | Socio Miembr | 31/03/2021 | 21/04/2023 |
BIOFUNGITEK SL | Administrador Unico | 21/04/2023 | |
BIOFUNGITEK SL | Liquidador | 21/04/2023 | 21/04/2023 |
Doria Vizcay Miguel Joaquin | Representante | 31/03/2021 | 21/04/2023 |
Garaiyurrebaso Eguia Jon | Representante | 31/03/2021 | 21/04/2023 |
Villar Anchia Asier | Representante | 21/04/2023 | 21/04/2023 |
Caballero Palomino Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/04/2021 | 20/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVESTIGACIONES IGUAZU AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 45, S 8, H M 738948, I/A 6 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 45, S 8, H M 738948, I/A 6 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 45, S 8, H M 738948, I/A 6 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 45, S 8, H M 738948, I/A 6 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 44, S 8, H M 738948, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 43, S 8, H M 738948, I/A 3 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Administrador Mancomunado
Representante
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 40, S 8, H M 738948, I/A 1 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Dirección:C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 (MADRID)
Comienzo de operaciones:26/02/21
Capital:2.000,00 Euros
Objeto social:la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación en cualquier ámbito. A efectos enunciativos más no limitativos, la Agrupación participará en proyectos de las ciencias de la vida, biotecnología, tecnologías industriales, electrónica, transporte, materiales y tecnologías
Duración:26.02.41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41717 , F 40, S 8, H M 738948, I/A 1 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28